KRS 0000274424
NIP7251938606
REGON10032251600000
Nazwa"TREK TEAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTREK TEAM
Data rejestracji 28 lut 2007 (18 lat temu) 28 lut 2007
Data usunięcia 28 paź 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NARUTOWICZA, 47, ŁÓDŹ, 90-130, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #4525E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7440Z REKLAMA #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAJACEK DARIUSZ SIKORA
Wspólnik
2007-02-28
2010-10-28
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁOTYCH
TOMASZ RYSZARD DEMBIŃSKI
Wspólnik
2007-02-28
2010-10-28
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁOTYCH
KATARZYNA ZIELIŃSKA
Wspólnik
2007-02-28
2010-10-28
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
ROBERT MIKOŁAJ ŁUCZAK
Wspólnik
2007-02-28
2010-10-28
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TOMASZ RYSZARD DEMBIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-02-28
2010-10-28
JACEK DARIUSZ SIKORA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-28
2010-10-28
KATARZYNA ZIELIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-28
2010-10-28
ROBERT MIKOŁAJ ŁUCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-28
2010-10-28
2007-02-28
2010-03-04
NARUTOWICZA, 35, ŁÓDŹ, 90-125, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie