KRS 0000274167
NIP7772976839
REGON30052288700000
NazwaITAL DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaITAL DOM
Data rejestracji 20 lut 2007 (18 lat temu) 20 lut 2007
Data usunięcia 20 cze 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BYDGOSKA, 16, OWIŃSKA, 62-005, OWIŃSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIETETYANA SHYSHLOVA
Beneficjent
1976-03-18
TETYANA SHYSHLOVA
reprezentant
1976-03-18
PAOLO SAGAZIO
Wspólnik
2007-02-20
2009-05-29
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
JAROSŁAW BAJERLEIN
Wspólnik
2009-05-29
2009-11-20
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000,00 ZŁ
MEDIAFIN S.A.
Wspólnik
2009-11-20
2024-06-20
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
TETYANA SHYSHLOVA
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE STOSOWNIE DO SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 2 UST. 2 PKT 1A) TIRET 5 UPPPOFT
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PAOLO SAGAZIO
PREZES ZARZĄDU
2007-02-20
2015-12-16
LIVIO CENTORAME
PREZES ZARZĄDU
2015-12-16
2018-06-22
1963-01-29
TETYANA SHYSHLOVA
PREZES ZARZĄDU
2018-06-22
2024-06-20
1976-03-18
2007-02-20
2024-06-20
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-02-20
2024-06-20
ITAL DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-02-20
2024-06-20
BYDGOSKA, 16, OWIŃSKA, 62-005, OWIŃSKA, POLSKA
2015-12-16
2024-06-20
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2015-12-16
2024-06-20
1623Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA
2015-12-16
2024-06-20
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2015-12-16
2024-06-20
4312Z - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
2015-12-16
2024-06-20
4311Z - ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
2015-12-16
2024-06-20
7711Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
2015-12-16
2024-06-20
7490Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2015-12-16
2024-06-20
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2015-12-16
2024-06-20
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2015-12-16
2024-06-20
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie