KRS 0000274142
NIP7162719446
REGON06022630600000
Nazwa"DELIKATESY PIGI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDELIKATESY PIGI
Data rejestracji 21 lut 2007 (18 lat temu) 21 lut 2007
Data usunięcia 22 wrz 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SMOLNA, 20, WARSZAWA, 00-375, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#5222Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5227B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5132Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #5131Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #5133Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #5138B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI #5138 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, ŁĄCZNIE Z RYBAMI, SKORUPIAKAMI I MIĘCZAKAMI #5139 NIE WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #5226Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH #5223Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓWTADEUSZ JÓZEF SADURSKI
Wspólnik
2007-02-21
2008-09-09
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12500 ZŁ
DYONIZY WŁADYSŁAW SADURSKI
Wspólnik
2007-02-21
2008-09-09
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12500 ZŁ
ANDRZEJ WŁADYSŁAW SADURSKI
Wspólnik
2007-02-21
2008-09-09
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12500 ZŁ
WOJCIECH SADURSKI
Wspólnik
2007-02-21
2008-09-09
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12500 ZŁ
JERZY JAN ROWICKI
Wspólnik
2008-09-09
2016-09-22
100(STO)UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT JEDNOOSOBOWO.
TADEUSZ JÓZEF SADURSKI
PREZES
2007-02-21
2008-09-09
DYONIZY WŁADYSŁAW SADURSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-21
2008-09-09
ANDRZEJ WŁADYSŁAW SADURSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-21
2008-09-09
WOJCIECH SADURSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-21
2008-09-09
JERZY JAN ROWICKI
PREZES
2008-09-09
2012-11-21
2007-02-21
2008-09-09
ŻYRZYŃSKA, 44, KOŃSKOWOLA, 24-130, KOŃSKOWOLA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie