KRS 0000274083
NIP7792300832
REGON30050020700000
Nazwa"MEBLOSTACJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMEBLOSTACJA
Data rejestracji 21 lut 2007 (18 lat temu) 21 lut 2007
Data usunięcia 17 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ARMII POZNAŃ, 37, LUBOŃ, 62-030, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 80000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #7412 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #744 REKLAMA #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEMJACEK WIĘCŁAWSKI
Wspólnik
2007-02-21
2007-12-04
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ
TOMASZ WŁOSEK
Wspólnik
2007-02-21
2023-11-17
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 ZŁ.
NATALIA NOWICKA
Wspólnik
2007-02-21
2007-12-04
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ
DOROTA WŁOSEK
Wspólnik
2007-12-04
2023-11-17
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ADAM JUREK
PREZES ZARZĄDU
2007-02-21
2007-12-04
TOMASZ WŁOSEK
PREZES ZARZĄDU
2007-12-04
2023-11-17
2007-02-21
2007-12-04
WOŁCZYŃSKA, 56, POZNAŃ, 60-167, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie