KRS 0000274070
NIP8951881180
REGON02048584900000
Nazwa"FOOD TRADE & DEVELOPMENT LOPATA GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFOOD TRADE & DEVELOPMENT LOPATA GROUP
Data rejestracji 09 lut 2007 (18 lat temu) 09 lut 2007
Data usunięcia 27 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MAŁOPOLSKA, 48A, WROCŁAW, 54-032, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 220000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#6711 ZARZĄDZANIE RYNKIEM FINANSOWYM #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #6713 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7020 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH LUB DZIERŻAWIONYCH #5156 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #014 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ #156 WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBI I PRODUKTÓW SKROBIOWYCH #157 PRODUKCJA GOTOWYCH PASZ DLA ZWIERZĄT #519 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #0111 PRODUKCJA ROLNO - SPOZYWCZA #0112 UPRAWA WARZYW, SPECJALNYCH ROŚLIN OGRODNICZYCH I PRODUKTÓW SZKÓŁKARSKICH #0113Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH #153 PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW #154 PRODUKCJA OLEJÓW I TŁUSZCZÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO #158 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #5111Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW #512 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄTJAROSŁAW MŁODZIKOWSKI
Wspólnik
2007-02-09
2008-10-07
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.000 (DWADZIEŚCIA DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH
Wspólnik
2007-02-09
2017-10-23
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 198.000 ZŁ (STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
00829652000000
ARKADIUSZ MALICKI
Wspólnik
2007-02-09
2008-10-07
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 33.000 (TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH
FILIP GUSTAW ŁOPATA
Wspólnik
2008-10-07
2017-10-23
2.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)
Wspólnik
2017-10-23
2021-04-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 220.000 ZŁ (DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)
16153217200000
VIOLETTA ŁOPATA
Prokurent
2007-02-09
2008-10-07
SAMOISTNA
JAROSŁAW MŁODZIKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-02-09
2008-10-07
ANDRZEJ ŁOPATA
Członek Organu Nadzoru
2007-02-09
2008-10-07
ARKADIUSZ MALICKI
Członek Organu Nadzoru
2007-02-09
2008-10-07
NINA BAJON
Członek Organu Nadzoru
2007-02-09
2021-04-27
VIOLETTA ŁOPATA
Członek Organu Nadzoru
2008-10-07
2021-04-27
HENRYK ŁOPATA
Członek Organu Nadzoru
2008-10-07
2021-04-27
JOANNA ŁOPATA
Członek Organu Nadzoru
2008-10-07
2021-04-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE DO WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO. W INNYM WYPADKU DO REPREZENTACJI POTRZEBNI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT.
ALEKSANDR LEONTEV
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-10-23
2021-04-27
ANDRZEJ ŁOPATA
PREZES ZARZĄDU
2008-10-07
2017-10-23
ALEKSANDR ILIN
PREZES ZARZĄDU
2017-10-23
2021-04-27
FILIP GUSTAW ŁOPATA
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-02-09
2017-10-23
IWONA EWA MŁODZIKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2007-02-09
2008-10-07
2007-02-09
2008-10-07
SYCOWSKA, 46, WROCŁAW, 51-319, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie