KRS 0000273991
NIP9442158783
REGON12041489800000
NazwaREALRENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaREALRENT
Data rejestracji 13 lut 2007 (18 lat temu) 13 lut 2007
Data usunięcia 26 sty 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BARTNICKA, 35, LIBERTÓW, 30-444, LIBERTÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#5134B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #5136Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #5137Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #5138B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI #5139Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5224Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH #5227B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7440Z REKLAMA #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNATOMASZ JERZY POGODA
Wspólnik
2007-02-13
2007-03-29
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
RESEARCH AND INVESTMENT COMPANY LTD.
Wspólnik
2007-03-29
2015-01-26
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
TOMASZ JERZY POGODA
Likwidator
2014-02-21
2015-01-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
TOMASZ JERZY POGODA
PREZES ZARZĄDU
2007-02-13
2014-02-21
2007-02-13
2014-02-21
REALRENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie