KRS 0000273985
NIP8172037803
REGON18020365700000
Nazwa3D DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa3D DRUK
Data rejestracji 09 lut 2007 (18 lat temu) 09 lut 2007
Data usunięcia 12 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ., ., MIELEC, ., ., POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2224Z SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2851Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7440Z REKLAMA #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELUMAGDALENA POSŁUSZNA
Wspólnik
2007-02-09
2018-02-12
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁ
ANETA KOSTRO
Wspólnik
2007-02-09
2018-02-12
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁ
ELŻBIETA MIELA BŹDZIKOT
Wspólnik
2007-02-09
2018-02-12
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁ
IRENA KUŹMIŃSKA
Wspólnik
2007-06-19
2018-02-12
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JACEK MARZEC
PREZES ZARZĄDU
2007-02-09
2007-06-19
WALDEMAR NIEDBAŁA
PREZES ZARZĄDU
2007-06-19
2013-07-12
2007-02-09
2013-07-12
LINDEGO, 8, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie