KRS 0000273887
NIP9860113725
REGON81208862100000
NazwaWIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZE "ROLGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZE "ROLGO"
Data rejestracji 12 lut 2007 (18 lat temu) 12 lut 2007
Data usunięcia 02 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STUCHOWO, 72-405, ŚWIERZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9860113725
data rejestracji 01 maj 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 maj 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄTANDRZEJ WINCENTY ATRAS
Wspólnik
2007-02-12
2021-07-02
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ.
WACŁAW GOJLIK
Wspólnik
2007-02-12
2021-07-02
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ.
WACŁAW GOJLIK
Likwidator
2020-02-14
2021-07-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE
ANDRZEJ WINCENTY ATRAS
PREZES
2007-02-12
2020-02-14
WACŁAW GOJLIK
VICE PREZES
2007-02-12
2020-02-14
2007-02-12
2020-02-14
WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZE "ROLGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie