KRS 0000273542
NIP5342348708
REGON14087683800000
Nazwa"H & T" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaH & T
Data rejestracji 05 lut 2007 (18 lat temu) 05 lut 2007
Data usunięcia 29 wrz 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA KATOWICKA, 62 HALA C, WOLICA, 05-830, NADARZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #633 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7440Z REKLAMA #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAWQUOC TAI NGUYEN
Wspólnik
2007-02-05
2007-09-03
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75000 ZŁ
VAN HAI TRAN
Wspólnik
2007-02-05
2010-11-23
300 (TRZYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150000 ZŁ (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
XUAN HOAN HO
Wspólnik
2010-11-23
2017-09-29
600 UDZIAŁÓW PO 500ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000 ZŁ
DUY HIEN VU
Wspólnik
2007-02-05
2010-11-23
300 (TRZYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150000 ZŁ (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
TINH PHAM VAN
Wspólnik
2007-02-05
2007-09-03
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
DUY HIEN VU
PREZES ZARZĄDU
2007-02-05
2010-11-23
QUOC TAI NGUYEN
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-02-05
2007-09-03
VAN HAI TRAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-02-05
2010-11-23
XUAN HOAN HO
PREZES ZARZĄDU
2010-11-23
2017-09-29
TINH PHAM VAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-02-05
2007-09-03
2007-02-05
2007-02-23
OLIWKOWA, 1, WOLICA, 05-830, NADARZYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie