KRS 0000273371
NIP8513004160
REGON32031309100000
Nazwa"GOSPODARSTWO B" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwa"GOSPODARSTWO B" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 02 lut 2007 (18 lat temu) 02 lut 2007
Data usunięcia 21 mar 2012 21 mar 2012
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 11a, KROSINO, 78-300, KROSINO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#0111A UPRAWA ZBÓŻ #0111B UPRAWA ZIEMNIAKÓW, KORZENI I BULW O DUŻEJ ZAWARTOŚCI SKROBII I INULINY #0111C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I INNE UPRAWY ROLNE #0112A UPRAWA WARZYW #0121Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA #0122Z CHÓW I HODOWLA OWIEC, KÓZ, KONI, OSŁÓW, MUŁÓW #0123Z CHÓW I HODOWLA TRZODY CHLEWNEJ #0124Z CHÓW I HODOWLA DROBIU #0125Z CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT POZOSTAŁYCH #0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #0142Z USŁUGI INWESTYCYJNE W ZAKRESIE BUDOWY I URUCHAMIANIA PRODUKCJI DLA POTRZEB ROLNICTWA I OGRODNICTWA #1571Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #1572Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5122Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7440Z REKLAMA #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7485Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMIKRISTIAN ALMAS
Wspólnik
2007-02-02
2012-03-21
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500,00 ZŁ.
JOANNA LIPTAK
Wspólnik
2007-02-02
2008-11-26
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000,00 ZŁ.
MONIKA PATRYCJA WÓJCIK
Wspólnik
2008-11-26
2012-03-21
27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.500,00 ZŁ
MONIKA POŹNIAK
Wspólnik
2008-11-26
2012-03-21
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000,00 ZŁ
ADAM GZYL
Powiernik
2009-12-04
2012-03-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, Z UWZGLĘDNIENIEM KAŻDORAZOWEJ ZGODY PREZESA ZARZĄDU.
KRISTIAN ALMAS
PREZES ZARZĄDU
2007-02-02
2012-03-21
JOANNA LIPTAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-02
2008-11-26
MONIKA PATRYCJA WÓJCIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-11-26
2012-03-21
2007-02-02
2009-12-04
"GOSPODARSTWO B" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-02-02
2009-04-07
NIEPODLEGŁOŚCI, 17, SZCZECIN, 70-412, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie