KRS 0000273370
NIP5992685770
REGON21107093900000
NazwaZAKŁAD WIELOBRANŻOWY "STAMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZAKŁAD WIELOBRANŻOWY "STAMET"
Data rejestracji 31 sty 2007 (18 lat temu) 31 sty 2007
Data usunięcia 18 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LONDYŃSKA, 18 B, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5992685770
data rejestracji 01 lut 2001
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 18 wrz 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2591Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH #2594Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUBTOMASZ GERARD UTRATA
Wspólnik
2013-10-09
2016-09-07
190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 95.000,00 ZŁ.
MAKSYMILIAN UTRATA
Wspólnik
2016-09-07
2020-09-18
199 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.500,00 ZŁ
Wspólnik
2007-01-31
2013-10-09
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100000 ZŁ.
21036666100000
TOMASZ GERARD UTRATA
Likwidator
2016-09-07
2020-09-18
TOMASZ GERARD UTRATA
Prokurent
2013-10-09
2016-09-07
SAMOISTNA
ZBIGNIEW RUDOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2007-01-31
2013-10-09
LESZEK MARIUSZ KORBAN
Członek Organu Nadzoru
2007-01-31
2013-10-09
ADAM ZALEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-01-31
2013-10-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
WIESŁAW FRANCISZEK ŁYCZEK
PREZES
2007-01-31
2013-10-09
MAKSYMILIAN UTRATA
PREZES ZARZĄDU
2013-10-09
2016-09-07
2007-01-31
2016-09-07
ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY "STAMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-01-31
2013-10-09
STANOWICE, 66-450, BOGDANIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie