KRS 0000273130
NIP5842608058
REGON22035971300000
NazwaCAMPAGNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCAMPAGNA
Data rejestracji 30 sty 2007 (18 lat temu) 30 sty 2007
Data usunięcia 25 sie 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MATKI POLKI, 2, GDAŃSK, 80-251, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCHMACIEJ TOMASZ BREDOW
Wspólnik
2007-01-30
2015-06-08
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁOTYCH
EWA MARTA FALTYNOWICZ
Wspólnik
2007-01-30
2012-01-20
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁOTYCH
BEATA ANNA SZYMAŃSKA
Wspólnik
2007-01-30
2015-06-08
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500,00 ZŁOTYCH
MACIEJ RYSZARD KURYLCZYK
Wspólnik
2007-01-30
2015-06-08
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2012-01-20
2014-09-04
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁOTYCH
22122833800000
Wspólnik
2014-09-04
2015-06-08
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁOTYCH
22122833800000
PIOTR WŁADYSŁAW SZYMAŃSKI
Wspólnik
2014-09-04
2015-06-08
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2015-06-08
2015-08-25
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 45.000,-ZŁ.
22198725100000
Wspólnik
2015-06-08
2015-08-25
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁOTYCH
22122833800000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A). W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, B). W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNE DZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU.
EWA MARTA FALTYNOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-01-30
2012-01-20
BEATA ANNA SZYMAŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-10-06
2015-06-08
MICHAŁ MIAŁKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-06-08
2015-08-25
MACIEJ RYSZARD KURYLCZYK
PREZES ZARZĄDU
2007-01-30
2015-06-08
2007-01-30
2009-10-06
SZYMANOWSKIEGO, 2, GDAŃSK, 80-280, GDAŃSK, POLSKA
2009-10-06
2014-09-04
OPOLSKA, 3, GDAŃSK, 80-395, GDAŃSK, POLSKA
2014-09-04
2015-06-08
DĄBROWSZCZAKÓW, 20, GDAŃSK, 80-365, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie