KRS 0000272626
NIP5252383523
REGON14081732700000
NazwaV.E.N.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaV.E.N.A.
Data rejestracji 24 sty 2007 (18 lat temu) 24 sty 2007
Data usunięcia 01 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PCK, 28, ZBĄSZYNEK, 66-210, ZBĄSZYNEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 720000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEKREMIGIUSZ PAWEŁ JAŚKIEWICZ
Wspólnik
2007-01-24
2008-01-30
1440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 720.000,- ZŁOTYCH
Wspólnik
2008-01-30
2011-04-27
1440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 720.000 ZŁOTYCH
14105461800000
ARICENSTIA LTD
Wspólnik
2011-04-27
2015-12-03
1.440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 720.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2015-12-03
2020-10-01
1.440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 720.000,- ZŁOTYCH
14225658300000
ANNA MIROSŁAWA KACPRZAK
Prokurent
2008-01-30
2011-04-27
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ARKADIUSZ ANDRZEJ KAMIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-24
2007-07-27
KONRAD MARIA CHODOROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-07-27
2008-01-30
KONRAD MARIA CHODOROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-01-30
2008-09-23
MARZENA BUCZYŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-01-30
2014-01-30
REMIGIUSZ PAWEŁ JAŚKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2014-01-30
2015-12-03
ROBERT KONRAD BIAŁOKUR
PREZES ZARZĄDU
2015-12-03
2020-10-01
2007-01-24
2015-12-03
HA.AND. - "CREDITOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-01-24
2007-09-17
ALEJA 3-GO MAJA, 2, WARSZAWA, 00-391, WARSZAWA, POLSKA
2007-09-17
2009-04-24
SŁOWACKIEGO, 27/33, WARSZAWA, 01-592, WARSZAWA, POLSKA
2009-04-24
2011-04-27
AL. 3-GO MAJA, 2, WARSZAWA, 00-391, WARSZAWA, POLSKA
2011-04-27
2014-01-30
JERZEGO WASZYNGTONA, 2A, WARSZAWA, 03-910, WARSZAWA, POLSKA
2014-01-30
2015-12-03
STEFANA JARACZA, 10, WARSZAWA, 00-378, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie