KRS 0000272532
NIP7010060013
REGON14092936800000
NazwaSTOWARZYSZENIE ŻYWIENIOWCÓW W LIKWIDACJI
Krótka nazwaŻYWIENIOWCÓW
Data rejestracji 23 sty 2007 (18 lat temu) 23 sty 2007
Data usunięcia 18 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres LINDLEYA, 12, WARSZAWA, 02-005, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#9112Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH #8514F DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9304Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5551Z STOŁÓWKI #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5139Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. #5138B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPIOTR GAIK
Członek Organu Nadzoru
2011-10-18
2019-12-18
ANNA MARIA OŹDZIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-01-23
2019-12-18
JOLANTA SZYDŁOWSKA KRUSIEC
Członek Organu Nadzoru
2007-01-23
2007-04-06
KRYSTYNA EWELINA ŁAGODZIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-04-06
2019-12-18
KATARZYNA RECZUCH
Członek Organu Nadzoru
2007-04-06
2011-10-18
BRONISŁAWA TYMOLEWSKA NIEBUDA
Członek Organu Nadzoru
2007-01-23
2007-04-06
WALENTYNA MISKIEWICZ
Likwidator
2019-03-05
2019-12-18
JADWIGA KRYŃSKA
Likwidator
2019-03-05
2019-12-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄDU
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
WALENTYNA MISKIEWICZ
PREZES
2007-04-06
2019-03-05
ELŻBIETA SZUBERT
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-04-06
2011-10-18
LUCYNA KOZŁOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2007-01-23
2007-04-06
EWA BEATA LANGE
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-23
2007-04-06
DARIUSZ WŁODAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-23
2007-04-06
CECYLIA ANTONINA STAROŚCIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-04-06
2019-03-05
JADWIGA KRYŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-10-18
2019-03-05
2007-01-23
2007-04-06
STOWARZYSZENIE ŻYWIENIOWCÓW I DIETETYKÓW POLSKICH
2007-04-06
2019-03-05
STOWARZYSZENIE ŻYWIENIOWCÓW
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie