KRS 0000272506
NIP5222840370
REGON14089691800000
NazwaINSTYTUT INŻYNIERII SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINSTYTUT INŻYNIERII SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
Data rejestracji 16 lut 2007 (18 lat temu) 16 lut 2007
Data usunięcia 06 kwi 2010 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres SZOBERRA, 2, WARSZAWA, 01-318, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3002Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #4531B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH #4531D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #5184Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7222Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEIRENEUSZ WŁADYSŁAW KRYSOWATY
Likwidator
2009-06-10
2010-04-06
PAWEŁ NIEDZIEJKO
Likwidator
2009-06-10
2010-04-06
JACEK SEBASTIAN WOJTAS
Członek Organu Nadzoru
2007-02-16
2010-04-06
SŁAWOMIR JAN BIENIEK
Członek Organu Nadzoru
2007-02-16
2010-04-06
EDWARD SKIEPKO
Członek Organu Nadzoru
2007-02-16
2010-04-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEST POWOŁANY DO KIEROWANIA CAŁĄ DZIAŁALNOŚCIĄ STOWARZYSZENIA ZGODNIE Z UCHWAŁAMI WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW, REPREZENTUJE STOWARZYSZENIE NA ZEWNĄTRZ. DO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA I SKŁADANIA INNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI W SZCZEGÓLNOŚCI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM JEDNEGO PREZESA LUB WICEPREZESA, DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
PIOTR KRZYSZTOF ŁUBKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-16
2009-06-10
RYSZARD LEONARD KIJEWSKI
SEKRETARZ ZARZĄDU
2007-02-16
2009-06-10
PAWEŁ NIEDZIEJKO
PREZES ZARZĄDU
2007-02-16
2009-06-10
IRENEUSZ WŁADYSŁAW KRYSOWATY
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-02-16
2009-06-10
BARTOSZ ORLIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-02-16
2009-06-10
MARIUSZ LEOPOLD SKARŻYŃSKI
SKARBNIK ZARZĄDU
2007-02-16
2009-06-10
2007-02-16
2009-06-10
INSTYTUT INŻYNIERII SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie