KRS 0000272079
REGON08024422800000
Nazwa"SCHIFFER GAMAPLAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSCHIFFER GAMAPLAST
Data rejestracji 23 sty 2007 (18 lat temu) 23 sty 2007
Data usunięcia 21 paź 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MIĘDZYCHODZKA, 12, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #3310A PRODUKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I CHIRURGICZNEGO ORAZ PRZYRZĄDÓW ORTOPEDYCZNYCH, MEBLI MEDYCZNYCH, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMISCHIFFER IND. BETEILIGUNGS GMBH
Wspólnik
2007-01-23
2008-10-21
225 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,00 ZŁOTYCH.
Wspólnik
2007-01-23
2008-10-21
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁOTYCH.
08000464200000
KATARZYNA JULIA GAMALCZYK
Likwidator
2007-10-31
2008-10-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW SPRAWACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. SPRAWY ZWYKŁEGO ZARZĄDU DOTYCZĄ NABYWANIA PRAW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI DO 50.000,00 ZŁOTYCH. W POZOSTAŁYCH SPRAWACH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES I WICEPREZES ŁĄCZNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
KÜROS ROMAN SCHIFFER KAMIAR
PREZES
2007-01-23
2007-10-31
KATARZYNA JULIA GAMALCZYK
WICEPREZES
2007-01-23
2007-10-31
GABRIELE KRAMBO
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-23
2007-10-31
MICHAŁ RYSZARD GAMALCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-23
2007-10-31
2007-01-23
2007-10-31
"SCHIFFER GAMAPLAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie