KRS 0000271908
NIP8522499758
REGON32030453100000
Nazwa"ARCHISPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaARCHISPORT
Data rejestracji 16 sty 2007 (18 lat temu) 16 sty 2007
Data usunięcia 23 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #455 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #9000 GOSPODARKA ŚCIEKAMI ORAZ WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNEANDRZEJ JAN PAWŁOWSKI
Prokurent
2010-03-16
2024-07-23
PROKURA SAMOISTNA
KRZYSZTOF PIOTR GILEWICZ
Prokurent
2007-01-16
2024-07-23
SAMOISTNA
EDWARD KONECKI
Prokurent
2007-01-16
2024-07-23
SAMOISTNA
JERZY MAREK PAWŁOWSKI
Wspólnik
2007-01-16
2024-07-23
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ.
WIOLETA KLARA GILEWICZ
Wspólnik
2007-01-16
2024-07-23
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ.
ELŻBIETA PERDJON
Wspólnik
2007-01-16
2024-07-23
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ.
BOGUMIŁA JOANNA KONECKA
Wspólnik
2007-01-16
2024-07-23
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 60.000,00 ZŁ. (SZEŚĆDZIESIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA LUB DWÓCH PROKURENTÓW. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 60.000,00 ZŁ. (SZEŚĆDZIESIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA LUB DWÓCH PROKURENTÓW.
JERZY MAREK PAWŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-01-16
2024-07-23
2007-01-16
2008-03-25
KIRASJERÓW, 102, SZCZECIN, 71-231, SZCZECIN, POLSKA
2008-03-25
2017-06-30
BRACI GIERYMSKICH, 156, WROCŁAW, 51-640, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie