KRS 0000271113
NIP1132647236
REGON14079897200000
NazwaNI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNI GROUP
Data rejestracji 02 sty 2007 (18 lat temu) 02 sty 2007
Data usunięcia 29 maj 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZYGMUNTA MODZELEWSKIEGO, 46/50, WARSZAWA, 02-679, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGODARIUSZ JESIOTR
Członek Organu Nadzoru
2008-11-04
2020-05-29
VICTORIA KRIJEVICHI
Członek Organu Nadzoru
2008-11-04
2020-05-29
MACIEJ PAWEŁ JACHIMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2007-01-02
2008-11-04
YERMEK NURZHANOV
Członek Organu Nadzoru
2007-01-02
2020-05-29
OLIVER STAHEL
Członek Organu Nadzoru
2007-01-02
2008-11-04
MACIEJ PAWEŁ JACHIMCZYK
Wspólnik
2007-01-02
2008-11-04
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 PLN
YERMEK NURZHANOV
Wspólnik
2007-01-02
2008-11-04
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45 000,00 PLN
LENA BAISEITOVA
Wspólnik
2008-11-04
2010-12-30
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45 000,00 ZŁOTYCH
VICTORIA KRIJEVICHI
Wspólnik
2008-11-04
2020-05-29
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁOTYCH
NATALIA RAKOWSKA
Wspólnik
2010-12-30
2016-10-12
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45 000,00 ZŁOTYCH
LENA BAISEITOVA
Wspólnik
2016-10-12
2020-05-29
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
KRZYSZTOF JAN JACHIMCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-02
2020-05-29
LENA BAISEITOVA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-11-04
2010-12-30
2007-01-02
2008-11-04
"NOMAD INVESTMENTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-01-02
2008-11-04
STRZELECKA, 27/29, WARSZAWA, 03-433, WARSZAWA, POLSKA
2010-03-30
2016-10-12
SŁOMIŃSKIEGO, 19, WARSZAWA, 00-195, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie