KRS 0000270390
NazwaPOSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOSTA
Data rejestracji 22 gru 2006 (18 lat temu) 22 gru 2006
Data usunięcia 22 lip 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DOMINIKAŃSKA, 9, WARSZAWA, 02-738, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 52000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6412A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA #6412B DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #7440Z REKLAMAMAREK RAFAŁ MURAWSKI
Wspólnik
2006-12-22
2016-07-22
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000 ZŁ
ANNA KATARZYNA KOBA
Wspólnik
2006-12-22
2007-11-30
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000 ZŁ
DARIUSZ GRZEGORZ MIROWSKI
Wspólnik
2007-11-30
2016-07-22
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000 ZŁ
DANIEL MAREK
Wspólnik
2007-11-30
2016-07-22
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000 ZŁ
SŁAWOMIR MICHAŁ HABZA
Wspólnik
2007-11-30
2016-07-22
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAREK RAFAŁ MURAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-12-22
2013-11-26
ANNA KATARZYNA KOBA
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-12-22
2007-11-30
DANIEL MAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-30
2016-07-22
DARIUSZ GRZEGORZ MIROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-30
2010-09-02
SŁAWOMIR MICHAŁ HABZA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-30
2010-02-05
2006-12-22
2007-11-30
WYBICKIEGO, 9, WARSZAWA, 01-345, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie