KRS 0000269984
NIP8522498003
REGON32030075700000
NazwaFUNDAMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFUNDAMENT
Data rejestracji 18 gru 2006 (18 lat temu) 18 gru 2006
Data usunięcia 16 sty 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STRUGA, 78, SZCZECIN, 70-784, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAANDRZEJ ADAM MAJ
Wspólnik
2006-12-18
2012-01-16
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49 500,00 ZŁ.
TOMASZ ROBERT KURLETO
Wspólnik
2006-12-18
2007-11-09
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ.
ANDRZEJ ADAM MAJ
Likwidator
2010-11-16
2012-01-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEDNAKŻE ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 50.000,00 ZŁ. LUB JEJ RÓWNOWARTOŚCI WYMAGA ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ ADAM MAJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-18
2007-11-09
ANDRZEJ ADAM MAJ
PREZES ZARZĄDU
2007-11-09
2011-01-21
TOMASZ ROBERT KURLETO
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-18
2007-11-09
2006-12-18
2010-11-16
FUNDAMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-12-18
2010-04-22
BOHATERÓW WARSZAWY, 1, SZCZECIN, 70-366, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie