KRS 0000269836
NIP9291769476
REGON08014332600000
Nazwa"CHEMICALS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCHEMICALS
Data rejestracji 15 gru 2006 (18 lat temu) 15 gru 2006
Data usunięcia 22 mar 2019 22 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE, 21, ZIELONA GÓRA, 65-950, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9291769476
data rejestracji 27 gru 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 22 mar 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAMARIOLA ANNA CHOJNACKA
Likwidator
2018-10-10
2019-03-22
OXANA BUKATA
Prokurent
2010-05-14
2012-04-10
SAMOISTNA
PAVEL MOLOTCHKO
Wspólnik
2006-12-15
2007-09-26
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 ZŁ.
ALIAKSANDR KANTSEVICH
Wspólnik
2006-12-15
2007-09-26
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 ZŁ.
LARYSA KANTSEVICH
Wspólnik
2007-09-26
2009-06-15
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000 ZŁ.
OLGA DIMITRIEVA
Wspólnik
2007-09-26
2009-06-09
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000 ZŁ.
PAUL MOLOTCHKO
Wspólnik
2017-10-16
2018-03-07
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
ORYNA KANDRASHYNA
Wspólnik
2018-03-07
2019-03-22
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
OLGA DMITRIEVA
Wspólnik
2009-06-09
2017-10-16
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ
MARIIA NATAROVA
Wspólnik
2015-01-26
2017-10-16
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU KIEDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA JEDNOSOBOWO PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ALIAKSANDR KANTSEVICH
PREZES
2006-12-15
2009-06-15
MARIIA NATAROVA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-01-26
2016-11-28
OLGA DMITRIEVA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-01-26
2016-11-28
PAUL MOLOTCHKO
PREZES ZARZĄDU
2016-11-28
2018-02-02
ORYNA KANDRASHYNA
PREZES ZARZĄDU
2018-02-02
2018-10-10
PAVEL MOLOTCHKO
PREZES
2006-12-15
2015-01-26
2006-12-15
2018-10-10
"CHEMICALS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-12-15
2012-04-10
AL. ZJEDNOCZENIA, 106, ZIELONA GÓRA, 65-001, ZIELONA GÓRA, POLSKA
2012-04-10
2014-04-09
KUPIECKA, 93, ZIELONA GÓRA, 65-058, ZIELONA GÓRA, POLSKA
2014-04-09
2018-05-22
ENERGETYKÓW, 7, ZIELONA GÓRA, 65-729, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie