KRS 0000269355
NIP8222213870
REGON14079082900000
NazwaMIĘDZYSZKOLNE STOWARZYSZENIE STRZELECKIE "ARSENAŁ"
Krótka nazwaMIĘDZYSZKOLNE STRZELECKIE "ARSENAŁ"
Data rejestracji 12 gru 2006 (18 lat temu) 12 gru 2006
Data usunięcia 19 mar 2019 19 mar 2019
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres OKUNIEWSKA, 114, HALINÓW, 05-074, HALINÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#0111A UPRAWA ZBÓŻ #0111C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I INNE UPRAWY ROLNE #0112A UPRAWA WARZYW #0121Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA #0122Z CHÓW I HODOWLA OWIEC, KÓZ, KONI, OSŁÓW, MUŁÓW #0125Z CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT POZOSTAŁYCH #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0201A GOSPODARKA LEŚNA #0202Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5530A RESTAURACJE #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #8041Z DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK ORGANIZUJĄCYCH KURSY NA PRAWO JAZDY #8042A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8514A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8531B POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM #9231F DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY #9234Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA #9261Z DZIAŁALNOŚĆ STADIONÓW I INNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9304Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAWALDEMAR HOLANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-12-12
2019-03-19
PIOTR KORAL
Członek Organu Nadzoru
2006-12-12
2019-03-19
JACEK GRADUS
Członek Organu Nadzoru
2006-12-12
2019-03-19
BEATA PADARZ
Członek Organu Nadzoru
2006-12-12
2019-03-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIONY JEST PREZES LUB WICEPREZES. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST PREZES LUB WICEPREZES ZAWSZE DZIAŁAJĄCY ZE SKARBNIKIEM.
MAREK MARCHLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-12-12
2019-03-19
WACŁAW IDZIKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-12-12
2019-03-19
JANUSZ JÓZEF KICANA
SKARBNIK
2006-12-12
2019-03-19
TOMASZ KAZIMIERSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-12
2019-03-19
ANDRZEJ STAWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-12
2019-03-19
EWA SOSIŃSKA
SEKRETARZ ZARZĄDU
2006-12-12
2019-03-19
2006-12-12
2019-03-19
STOWARZYSZENIE
2006-12-12
2019-03-19
MIĘDZYSZKOLNE STOWARZYSZENIE STRZELECKIE "ARSENAŁ"
2006-12-12
2019-03-19
OKUNIEWSKA, 114, HALINÓW, 05-074, HALINÓW, POLSKA
2006-12-12
2019-03-19
0111A - UPRAWA ZBÓŻ
2006-12-12
2019-03-19
0111C - UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I INNE UPRAWY ROLNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE.
2006-12-12
2019-03-19
0112A - UPRAWA WARZYW
2006-12-12
2019-03-19
0121Z - CHÓW I HODOWLA BYDŁA
2006-12-12
2019-03-19
0122Z - CHÓW I HODOWLA OWIEC, OSŁÓW I MUŁÓW
2006-12-12
2019-03-19
0125Z - CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT POZOSTAŁYCH
2006-12-12
2019-03-19
0150Z - GOSPODARKA ŁOWIECKA, HODOWLA I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, ŁACZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ
2006-12-12
2019-03-19
0201A - GOSPODARKA LEŚNA
2006-12-12
2019-03-19
0202Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM
2006-12-12
2019-03-19
5523Z - POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE.
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie