KRS 0000268958
NIP6482608765
REGON24051256000000
NazwaWENBIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWENBIN
Data rejestracji 01 gru 2006 (18 lat temu) 01 gru 2006
Data usunięcia 19 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ELEKTORALNA, 13, WARSZAWA, 00-137, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 550000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAHAIZHEN YE
Wspólnik
2006-12-01
2015-09-18
374 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 187.000 ZŁ.
YANWEI WANG
Wspólnik
2006-12-01
2011-01-03
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500,00;-ZŁ
SHIWEN CHEN
Wspólnik
2006-12-01
2009-03-06
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500,00;-ZŁ
XIAOBAO WANG
Wspólnik
2008-07-03
2015-09-18
176 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 88.000 ZŁ.
QINGXIA YE
Wspólnik
2009-03-06
2022-08-19
187 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 93.500 ZŁ.
XUFENG NI
Wspólnik
2011-01-03
2015-09-18
363 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 181.500 ZŁ.
HUANLI YE
Wspólnik
2015-09-18
2022-08-19
913 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 456.500 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
HAIZHEN YE
PREZES ZARZĄDU
2006-12-01
2015-09-18
YANWEI WANG
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-01
2011-01-03
HUANLI YE
PREZES ZARZĄDU
2015-09-18
2022-08-19
SHIWEN CHEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-01
2009-03-06
XIAOBAO WANG
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-07-03
2016-11-17
QINGXIA YE
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-03-06
2022-08-19
XUFENG NI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-01-03
2015-09-18
2006-12-01
2008-07-03
WOLNOŚCI, 345 A, ZABRZE, 41-800, ZABRZE, POLSKA
2008-07-03
2011-07-27
SZCZĘŚĆ BOŻE, 6, ZABRZE, 41-800, ZABRZE, POLSKA
2011-07-27
2016-11-17
MARII ŚWIĄTKIEWICZ, 49F, MROKÓW, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie