KRS 0000268834
NIP1060001015
REGON12038516800000
NazwaUMBRIA T.P.L.E MOBILITA S.P.A SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ W POLSCE
Krótka nazwaUMBRIA T.P.L.E MOBILITA S.P.A SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaUMBRIA TPL E MOBILITA S.P.A SOCIETA PER AZIONI SOCIETA PER AZIONI
Data rejestracji 30 lis 2006 (18 lat temu) 30 lis 2006
Data usunięcia 26 mar 2020 26 mar 2020
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres WIELOPOLE, 18B, KRAKÓW, 31-072, KRAKÓW, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego STRADA S. LUCIA, 4, PERUGIA, 06100, PERUGIA, WŁOCHY
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #5010Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI #5020Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #6190 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAROSELLA MERASECCO
Członek Organu Nadzoru
2010-11-17
2011-05-06
PAOLO CHIFARI
Członek Organu Nadzoru
2011-05-06
2020-03-26
GIORGIO BUONUMORI
Członek Organu Nadzoru
2006-11-30
2010-11-17
GIANNI COCCIARI
Członek Organu Nadzoru
2006-11-30
2011-05-06
ALVARO VERBENA
Członek Organu Nadzoru
2006-11-30
2010-11-17
FEDERICO FEDERICI
Członek Organu Nadzoru
2006-11-30
2010-11-17
BENITO COCIANI
Członek Organu Nadzoru
2006-11-30
2010-11-17
GIEMPIERO FRUSTINI
Członek Organu Nadzoru
2010-11-17
2011-05-06
MARTA LUCCIOLA
Członek Organu Nadzoru
2010-11-17
2011-05-06
MARCO BATTISTINI
Członek Organu Nadzoru
2010-11-17
2011-05-06
PASQUALE PASQUINI
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2006-11-30
2020-03-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSBOWO, A W JEGO NIEOBECNOŚCI WICEPREZES.
MARCELLO PANETTONI
PREZES ZARZĄDU
2006-11-30
2010-11-17
PIO FRANCESCO BALDINELLI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-11-30
2010-11-17
CARMEN LEOMBRUNI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-11-30
2010-11-17
GIOVANNI MORICONI
PREZES ZARZĄDU
2010-11-17
2013-01-02
PIERO SUNZINI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-11-17
2013-01-02
SERGIO SBARZELLA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-05-06
2013-01-02
LUCIO CAPORIZZI
PREZES
2013-01-02
2019-02-08
DANTE DE PAOLIS
CZŁONEK
2013-01-02
2019-02-08
STEFANIA NICHIONNI
CZŁONEK
2013-01-02
2019-02-08
FRANCESCO LONGHI
CZŁONEK
2013-01-02
2019-02-08
2006-11-30
2011-05-06
A.P.M. ESERCIZI S.P.A. SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ W POLSCE
2006-11-30
2011-05-06
A.P.M. ESERCIZI S.P.A.
2011-05-06
2018-01-15
UMBRIA TPL E MOBILITA S.P.A. SPÓŁKA AKCYJNA
2006-11-30
2010-11-17
GROMADZKA, 24 B, KRAKÓW, 30-714, KRAKÓW, POLSKA
2010-11-17
2013-01-02
WIELOPOLE, 18B, KRAKÓW, 31-072, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie