KRS 0000268518
NIP9820341532
REGON10028639300000
NazwaTOPOFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTOPOFFICE
Data rejestracji 30 lis 2006 (18 lat temu) 30 lis 2006
Data usunięcia 27 sie 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9820341532
data rejestracji 02 sty 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 05 paź 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1413Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ #1414Z PRODUKCJA BIELIZNY #1419Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY #1431Z PRODUKCJA WYROBÓW POŃCZOSZNICZYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI OBUWIA TEKSTYLNEGO BEZ NAKŁADANYCH SPODÓW #1439Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY DZIANEJ #4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4751Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPAWEŁ DAWIDOWICZ
Beneficjent
PAWEŁ DAWIDOWICZ
reprezentant
KATARZYNA MONIKA DAWIDOWICZ
Wspólnik
2006-11-30
2007-10-17
245 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500,00 ZŁOTYCH
PAWEŁ ANDRZEJ DAWIDOWICZ
Wspólnik
2006-11-30
2024-08-27
720 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 72.000,00 ZŁ
RENATA BEATA MACIEJEK PAWLAK
Wspólnik
2007-10-17
2024-08-27
280 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 28.000,00 ZŁOTYCH
KAROLINA ELŻBIETA KOPEĆ
Wspólnik
2007-10-17
2016-12-30
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁOTYCH
1978-10-05
PAWEŁ DAWIDOWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST - DO KWOTY 500.000,00 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU , POWYŻEJ TEJ KWOTY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
PAWEŁ ANDRZEJ DAWIDOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2006-11-30
2024-08-27
RENATA BEATA MACIEJEK PAWLAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-10-17
2016-02-15
KAROLINA ELŻBIETA KOPEĆ
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-10-17
2014-01-16
1978-10-05
2006-11-30
2008-01-08
WEDMANOWEJ, 6A, ŁÓDŹ, 93-228, ŁÓDŹ, POLSKA
2008-01-08
2014-02-28
OBYWATELSKA, 137, ŁÓDŹ, 94-104, ŁÓDŹ, POLSKA
2014-02-28
2014-11-14
NOWE SADY, 2, ŁÓDŹ, 94-102, ŁÓDŹ, POLSKA
2014-11-14
2016-02-15
BRATYSŁAWSKA, 23, ŁÓDŹ, 94-040, ŁÓDŹ, POLSKA
2016-02-15
2021-12-28
AL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 80/82, ŁÓDŹ, 90-437, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie