KRS 0000268437
Nazwa"MULTI INWEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMULTI INWEST
Data rejestracji 24 lis 2006 (18 lat temu) 24 lis 2006
Data usunięcia 01 lip 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MARII KONOPNICKIEJ, 29, SZCZECIN, 71-151, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 11280000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #6499 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEWspólnik
2006-11-24
2009-08-17
5.300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.300.000 ZŁOTYCH
81059380000000
CEZARY PIOTR FIGURSKI
Wspólnik
2006-11-24
2014-07-01
5.270 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.270.000 ZŁOTYCH
"MULTIMAR" JERZY DOMINIAK SPÓŁKA JAWNA
Wspólnik
2009-08-17
2014-07-01
5.300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.300.000,00 ZŁ
JERZY KAROL DOMINIAK
Prokurent
2006-11-24
2014-07-01
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
CEZARY PIOTR FIGURSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-11-24
2014-07-01
2006-11-24
2014-07-01
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-11-24
2014-07-01
"MULTI INWEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-11-24
2014-07-01
MARII KONOPNICKIEJ, 29, SZCZECIN, 71-151, SZCZECIN, POLSKA
2008-11-21
2014-07-01
4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
2008-11-21
2014-07-01
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2008-11-21
2014-07-01
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2008-11-21
2014-07-01
8110Z - DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
2008-11-21
2014-07-01
7712Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
2008-11-21
2014-07-01
7732Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
2008-11-21
2014-07-01
3312Z - NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
2008-11-21
2014-07-01
6209Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
2008-11-21
2014-07-01
4519Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
2008-11-21
2014-07-01
7311Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie