KRS 0000268295
NIP7542885300
REGON16010532100000
Nazwa"HCA PROJECT SUPPORT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHCA PROJECT SUPPORT POLSKA
Data rejestracji 22 lis 2006 (18 lat temu) 22 lis 2006
Data usunięcia 12 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWCHRISTIAN KAREL WERKHOVEN
Beneficjent
1968-02-03
CHRISTIAN KAREL WERKHOVEN
reprezentant
1968-02-03
ARIE JACOBUS WERKHOVEN
Beneficjent
1970-04-08
HENDRIKUS BERNARDUS KROEZE
Wspólnik
2006-11-22
2008-02-11
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,-ZŁOTYCH
KROEZE BEHEER B.V.
Wspólnik
2008-02-11
2010-01-13
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,- ZŁ
ADVIESBUREAU MKB WIM VAN HOUT B.V.
Wspólnik
2008-02-11
2010-01-13
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,- ZŁ
HCA NEDERLAND HOLDING B.V.
Wspólnik
2010-01-13
2021-02-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
CHRISTIAAN KAREL WERKHOVEN
Likwidator
2019-02-27
2021-02-12
CHRISTIAN KAREL WERKHOVEN
Beneficjent
50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GEBROEDERS WERKHOVEN HOLDING B.V., KTÓRA JEST 100% UDZIAŁOWCEM W SPÓŁCE HCA HOLDING B.V. BĘDĄCEJ 100% WSPÓLNIKIEM HCA PROJECT SUPPORT POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI.
ARIE JACOBUS WERKHOVEN
Beneficjent
50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GEBROEDERS WERKHOVEN HOLDING B.V., KTÓRA JEST 100% UDZIAŁOWCEM W SPÓŁCE HCA HOLDING B.V. BĘDĄCEJ 100% WSPÓLNIKIEM HCA PROJECT SUPPORT POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji- PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - REPREZENTACJA SAMODZIELNA CZŁONKA ZARZĄDU. - PRZY USTANOWIENIU KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU - ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT BĄDŹ DWAJ PROKURENCI.
CHRISTIAAN KAREL WERKHOVEN
PREZES ZARZĄDU
2017-08-11
2019-02-27
ANDRZEJ SUSZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-11-22
2008-10-27
GERRIT WILHELM COENRAAD
PREZES ZARZĄDU
2008-10-27
2010-01-13
HENDRIKUS GEORGIUS KROEZE
PREZES ZARZĄDU
2010-01-13
2012-12-17
THEODORUS FRANCISCUS VAN DEN BERG
PREZES ZARZĄDU
2012-12-17
2017-08-11
CHRISTIAAN KAREL WERKHOVEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-12-17
2017-08-11
2006-11-22
2011-01-25
"LABORFLEX POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-01-25
2019-02-27
"HCA PROJECT SUPPORT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-11-22
2007-01-18
1 MAJA, 9, OPOLE, 45-068, OPOLE, POLSKA
2007-01-18
2008-02-21
KOŁŁĄTAJA, 2, OPOLE, 45-064, OPOLE, POLSKA
2008-02-21
2011-10-10
1-GO MAJA, 9, OPOLE, 45-068, OPOLE, POLSKA
2011-10-10
2012-11-14
WŁADYSŁAWA IV, 23, GDYNIA, 81-384, GDYNIA, POLSKA
2012-11-14
2019-01-30
WŁADYSŁAWA IV, 23, GDYNIA, 81-358, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie