KRS 0000268206
NIP7492007370
REGON16010258700000
Nazwa"SDS ESTRY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSDS ESTRY
Data rejestracji 24 lis 2006 (18 lat temu) 24 lis 2006
Data usunięcia 26 maj 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZKOLNA, 15, KĘDZIERZYN-KOŹLE, 47-225, KĘDZIERZYN-KOŹLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 250000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#2413Z PRODUKCJA CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH PODSTAWOWYCH POZOSTAŁYCH #2414Z PRODUKCJA CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH PODSTAWOWYCH POZOSTAŁYCH #2466Z PRODUKCJA TUSZÓW,FARB SZCZEGÓLNEGO ZASTOSOWANIA #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5156Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAEWA ELŻBIETA STEFANIAK
Wspólnik
2006-11-24
2009-02-13
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500,00 ZŁ.
ALEKSANDER MICHAŁ DENISIEWICZ
Wspólnik
2006-11-24
2009-02-13
22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.000,00 ZŁ.
MARIUSZ MARCIN DENISIEWICZ
Wspólnik
2006-11-24
2009-02-13
23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.500,00 ZŁ.
WITOLD SAWICKI
Wspólnik
2006-11-24
2009-02-13
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ.
ADAM BOGUSŁAW DEĆ
Wspólnik
2009-02-13
2017-05-26
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A/ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI WZGLĘDNIE PROKURENT, B/ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE 2 (DWAJ) CZŁONKOWIE ZARZĄDU, ALBO 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ADAM BOGUSŁAW DEĆ
PREZES ZARZĄDU
2009-02-13
2013-09-03
WITOLD SAWICKI
PREZES ZARZĄDU
2006-11-24
2009-02-13
2006-11-24
2017-05-26
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-11-24
2017-05-26
"SDS ESTRY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-11-24
2017-05-26
SZKOLNA, 15, KĘDZIERZYN-KOŹLE, 47-225, KĘDZIERZYN-KOŹLE, POLSKA
2006-11-24
2017-05-26
2413Z - PRODUKCJA CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH PODSTAWOWYCH POZOSTAŁYCH
2006-11-24
2017-05-26
2414Z - PRODUKCJA CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH PODSTAWOWYCH POZOSTAŁYCH
2006-11-24
2017-05-26
2466Z - PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2006-11-24
2017-05-26
5151Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH
2006-11-24
2017-05-26
5155Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
2006-11-24
2017-05-26
5156Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
2006-11-24
2017-05-26
5157Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
2006-11-24
2017-05-26
5153B - SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
2006-11-24
2017-05-26
7012Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2006-11-24
2017-05-26
7031Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie