KRS 0000268055
NIP7272691795
REGON10028097600000
NazwaKOP BUDOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKOP BUDOWA POLSKA
Data rejestracji 20 lis 2006 (18 lat temu) 20 lis 2006
Data usunięcia 30 maj 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŻURAWIA, 7/9, ŁÓDŹ, 91-455, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURYWspólnik
2006-11-20
2007-01-24
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000 ZŁ.
47007891400000
I-TEK S.E.
Wspólnik
2007-01-24
2018-05-30
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000 ZŁ
JOSE VICENTE CRESPO GORDO
Likwidator
2015-02-10
2018-05-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEN WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNOINY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE ,PROKURENT SAMODZIELNIE ALBO PEŁNOMOCNIK W GRANICACH OKREŚLONYCH W PEŁNOMOCNICTWIE
ZBIGNIEW BOGDAN ZACHARJASZ
PREZES ZARZĄDU
2006-11-20
2007-01-24
IVAN MIER MORAN
PREZES ZARZĄDU
2007-01-24
2008-07-07
2006-11-20
2015-02-10
KOP BUDOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-11-20
2015-03-13
ŻEROMSKIEGO, 46, ŁÓDŹ, 90-626, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie