KRS 0000267990
NIP9532536533
REGON34025563300000
NazwaBUCHALTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBUCHALTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 20 lis 2006 (18 lat temu) 20 lis 2006
Data usunięcia 15 paź 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres WĄSKA, 3, BYDGOSZCZ, 85-036, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEMARIA SZAFRANEK
Wspólnik
2006-11-20
2009-10-15
EWA ELŻBIETA MAJEWSKA PTASZNIK
Wspólnik
2006-11-20
2009-10-15
MAGDALENA ROGUSKA
Wspólnik
2006-11-20
2009-10-15
RAFAŁ JACEK SZAFRANEK
Wspólnik
2006-11-20
2009-10-15
EWA ELŻBIETA MAJEWSKA PTASZNIK
Likwidator
2009-03-05
2009-10-15
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiWSPÓLNIK -KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. ZA KOMPLEMENTARIUSZA BUCHALTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BYDGOSZCZY DZIAŁAJĄ CZŁONKINIE JEGO ZARZĄDU W OSOBACH MARII SZAFRANEK I EWY ELŻBIETY MAJEWSKIEJ PTASZNIK, Z KTÓRYCH KAŻDA JEST UPRAWNIONA DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI.
Członek Organu Reprezentacji
2006-11-20
2009-10-15
00838325900000
2006-11-20
2009-03-05
BUCHALTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie