KRS 0000267941
NIP9512201396
REGON14077097900000
NazwaQWERT 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaQWERT 3
Data rejestracji 20 lis 2006 (18 lat temu) 20 lis 2006
Data usunięcia 23 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJE JEROZOLIMSKIE, 29, WARSZAWA, 00-508, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (27)
#0111B UPRAWA ZIEMNIAKÓW, KORZENI I BULW O DUŻEJ ZAWARTOŚCI SKROBII I INULINY #0112A UPRAWA WARZYW #1513 PRODUKCJA WYROBÓW GARMAŻERYJNYCH #1581A PRODUKCJA PIECZYWA #5134 SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #5138 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, ŁĄCZNIE Z RYBAMI, SKORUPIAKAMI I MIĘCZAKAMI #5146Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5227 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5231Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5232Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH #5551Z STOŁÓWKI #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #6022Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6412A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA #55 HOTELE I RESTAURACJE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #7487 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8514E DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8514B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO #8514F DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8531B POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #9231 PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA NAGRAŃ FONOGRAFICZNYCH #9231E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCHWspólnik
2006-11-20
2007-04-27
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
00810408700000
ANDRZEJ STEFAN ROMAŃSKI
Wspólnik
2007-04-27
2009-08-05
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
KATARZYNA MARIA SULKOWSKA
Wspólnik
2007-04-27
2009-07-01
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
WIESŁAW TADEUSZ SULKOWSKI
Wspólnik
2009-07-01
2009-08-05
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000 ZŁ - NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI W CZĘŚCIACH UŁAMKOWYCH (UDZIAŁ WYNOSI 1/2) Z ELIZĄ KATARZYNĄ WOLFF
JERZY JAN ROWICKI
Wspólnik
2009-08-05
2020-10-23
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
ELIZA KATARZYNA WOLFF
Wspólnik
2009-07-01
2009-08-05
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000 ZŁ - NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI W CZĘŚCIACH UŁAMKOWYCH (UDZIAŁ WYNOSI 1/2) Z WIESŁAWEM TADEUSZEM SULKOWSKIM
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU LUB CZŁONKOWIE ZARZĄDU
JERZY JAN ROWICKI
PREZES ZARZĄDU
2009-08-05
2012-11-16
ANDRZEJ STEFAN ROMAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-11-20
2007-12-11
KATARZYNA MARIA SULKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-11-20
2009-07-01
WIESŁAW TADEUSZ SULKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-01
2009-08-05
2006-11-20
2009-08-05
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "ARKAS SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-11-20
2009-08-05
HIRSZFELDA, 11, WARSZAWA, 02-776, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie