KRS 0000267587
NIP7272689462
REGON10027445000000
Nazwa"OFI POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOFI POLSKA
Data rejestracji 16 lis 2006 (18 lat temu) 16 lis 2006
Data usunięcia 30 gru 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WRÓBLEWSKIEGO, 18, ŁÓDŹ, 93-578, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2725000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2006-11-16
2012-09-25
5450 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.725.000 ZŁOTYCH
10002827700000
Wspólnik
2012-09-25
2013-12-30
5.450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.725.000,00 ZŁ
10024274000000
MARCOS BAQUER GUEZ
Prokurent
2007-01-02
2012-09-25
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: -KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, -PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE .
GUILLERMO MUR TORNE
PREZES ZARZĄDU
2006-11-16
2012-09-25
JUAN REGAS ESTEVE
PREZES ZARZĄDU
2012-09-25
2012-10-30
JEAN LOUIS ROMY
PREZES ZARZĄDU
2012-10-30
2013-12-30
2006-11-16
2009-03-10
WRÓBLEWSKIEGO, 19, ŁÓDŹ, 93-578, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie