KRS 0000266937
NIP5591961081
REGON34024425600000
NazwaNADWIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE "AKTYWNI"
Krótka nazwaNADWIŚLAŃSKIE "AKTYWNI"
Data rejestracji 31 paź 2006 (18 lat temu) 31 paź 2006
Data usunięcia 11 mar 2020 11 mar 2020
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres GEN. KOMIEROWSKIEGO, 14, NOWE, 86-170, NOWE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5591961081
data rejestracji 30 kwi 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 11 mar 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#581 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #692 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #732 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #791 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ #823 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #856 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ #9499 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWACŁAWA GEŁDON
Członek Organu Nadzoru
2006-10-31
2015-10-22
KATARZYNA LORKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-10-31
2015-10-22
EWA MAŃKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-10-31
2012-09-18
JUSTYNA MARIA BUDKA
Członek Organu Nadzoru
2012-09-18
2015-10-22
JAROSŁAW WASIELEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-10-22
2020-03-11
GRZEGORZ PASIERBSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-10-22
2020-03-11
PIOTR WIŚNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-10-22
2020-03-11
WIOLETA ILONA KATA
Likwidator
2019-06-18
2020-03-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA I SKŁADANIA INNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI, W SZCZEGÓLNOŚCI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
ANNA BARAŃSKA
PREZES
2006-10-31
2008-04-03
MARIUSZ KAZIMIERZ KAMIŃSKI
WICEPREZES
2006-10-31
2008-04-03
LESZEK KITOWSKI
WICEPREZES
2006-10-31
2020-03-11
ANNA LECHOWICZ
SKARBNIK
2006-10-31
2008-04-03
MONIKA URBANIAK
SEKRETARZ
2006-10-31
2008-04-03
KRZYSZTOF SUKNIAK
PREZES
2008-08-12
2018-04-17
TOMASZ SZYCH
WICEPREZES
2008-08-12
2012-09-18
ANDRZEJ JAROSŁAW DANIELEWSKI
SEKRETARZ
2008-08-12
2020-03-11
MARCIN TYLMAN
SKARBNIK
2008-08-12
2018-04-17
PAWEŁ WASIELEWSKI
SKARBNIK
2018-04-17
2020-03-11
2006-10-31
2019-06-18
NADWIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE "AKTYWNI"
2006-10-31
2012-09-18
MYŚLIWSKA, 1, NOWE, 86-170, NOWE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie