KRS 0000266801
NIP5342341132
REGON14068484300000
NazwaS & A PARTNERZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaS & A PARTNERZY
Data rejestracji 30 paź 2006 (18 lat temu) 30 paź 2006
Data usunięcia 28 mar 2019 28 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALASKI, 4, JÓZEFOSŁAW, 05-500, JÓZEFOSŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4781Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5229 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #5224 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #4725 SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCHSEBASTIAN ARKADIUSZ DĄBROWSKI
Wspólnik
2006-10-30
2019-03-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
ANNA REJMER
Wspólnik
2006-10-30
2010-12-22
PIĘĆDZIESIĄT UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY PLN.
DARIUSZ MADEJ
Wspólnik
2014-10-07
2019-03-28
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁ
TETIANA GUROVA MADEJ
Wspólnik
2014-10-07
2019-03-28
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁ
SEBASTIAN ARKADIUSZ DĄBROWSKI
Prokurent
2013-11-18
2014-11-03
USTANOWIENIE PROKURY ŁĄCZNEJ, UPRAWNIAJĄCEJ DO DZIAŁANIA TYLKO I WYŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
SEBASTIAN ARKADIUSZ DĄBROWSKI
PREZES
2006-10-30
2013-11-18
ANNA REJMER
WICEPREZES
2006-10-30
2010-12-22
DARIUSZ MADEJ
PREZES ZARZĄDU
2013-11-18
2019-03-28
TETIANA GUROVA MADEJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-18
2019-03-28
2006-10-30
2014-11-03
KALINOWA, 50, NADARZYN, 05-830, NADARZYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie