KRS 0000266704
NIP4660124360
REGON91033517600000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BUDEXPAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BUDEXPAN
Data rejestracji 31 paź 2006 (18 lat temu) 31 paź 2006
Data usunięcia 31 lip 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STRZELECKA, 2A, WŁOCŁAWEK, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAOLIVIER ANTOINE BEJAR
Wspólnik
2006-10-31
2009-09-14
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15000,00ZŁ
FRANCOIS BEJAR
Wspólnik
2006-10-31
2009-09-14
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14000,00ZŁ
ANETA ELŻBIETA KAMIŃSKA
Wspólnik
2006-10-31
2009-09-14
85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8500,00ZŁ
PATRICK FULBERT DUBUFFET
Wspólnik
2006-10-31
2009-09-14
125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12500,00ZŁ
MAREK ANDRZEJ RĘDZIKOWSKI
Wspólnik
2009-09-14
2018-07-31
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 ZŁ
URSZULA JOLANTA WIDAJEWICZ LEWANDOWSKA
Wspólnik
2009-09-14
2018-07-31
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ
KAROLINA ELŻBIETA KAMIŃSKA
Prokurent
2006-10-31
2009-09-14
SAMODZIELNA
MAREK ANDRZEJ RĘDZIKOWSKI
Likwidator
2017-10-13
2018-07-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.
OLIVIER ANTOINE BEJAR
PREZES ZARZĄDU
2006-10-31
2009-09-14
FRANCOIS BEJAR
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-10-31
2009-09-14
ANETA ELŻBIETA KAMIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-31
2009-09-14
PATRICK FULBERT DUBUFFET
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-31
2009-09-14
MAREK ANDRZEJ RĘDZIKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-09-14
2017-10-13
2006-10-31
2017-10-13
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BUDEXPAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-10-31
2009-09-14
OSIEDLE J.KORCZAKA, 2, LIPNO, 87-600, LIPNO, POLSKA
2009-09-14
2014-07-24
AL. CHOPINA, 45, WŁOCŁAWEK, 87-800, WŁOCLAWEK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie