KRS 0000266158
NIP7123034075
REGON06018258900000
NazwaPRZYCHODNIA ALERGOLOGICZNO-PULMONOLOGICZNA ALERGOPNEUMA - MAREK MICHNAR I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaPRZYCHODNIA ALERGOLOGICZNO-PULMONOLOGICZNA ALERGOPNEUMA - MAREK MICHNAR I WSPÓLNICY
Data rejestracji 18 paź 2006 (18 lat temu) 18 paź 2006
Data usunięcia 24 paź 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres PROBOSTWO, 5, LUBLIN, 20-089, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7123034075
data rejestracji 22 cze 2011
status Zwolniony
23191010482305992395580001
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #861 DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI #8622 PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7219 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #856 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMAREK MICHNAR
Beneficjent
IWONA ELZBIETA KROLIK
Beneficjent
MAREK MICHNAR
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
IWONA ELZBIETA KROLIK
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
ROBERT JAROSŁAW KIESZKO
Wspólnik
2006-10-18
2012-10-24
IWONA ELŻBIETA KRÓLIK
Wspólnik
2006-10-18
2012-10-24
MAREK ANDRZEJ MICHNAR
Wspólnik
2006-10-18
2012-10-24
BARBARA DANUTA MACKIEWICZ
Wspólnik
2006-10-18
2012-10-24
EWA MARTA TRĘBAS PIETRAŚ
Wspólnik
2006-10-18
2012-10-24
ZOFIA JOLANTA BARTNIK
Wspólnik
2006-10-18
2012-10-24
MARTA ANNA ADAMCZYK KORBEL
Wspólnik
2006-10-18
2012-10-24
MAREK MICHNAR
Beneficjent
PREZES ZARZADU
IWONA ELZBIETA KROLIK
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiWSPÓLNIKAMI UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ ZOFIA JOLANTA BARTNIK I MAREK ANDRZEJ MICHNAR ŁĄCZNIE.
ZOFIA JOLANTA BARTNIK
Członek Organu Reprezentacji
2006-10-18
2012-10-24
MAREK ANDRZEJ MICHNAR
Członek Organu Reprezentacji
2006-10-18
2012-10-24
2006-10-18
2007-05-30
KS. DANIELSKIEGO, 4, LUBLIN, 20-806, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie