KRS 0000266004
NIP5851427540
REGON22031597000000
NazwaGRUPO LABARO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGRUPO LABARO POLSKA
Data rejestracji 17 paź 2006 (18 lat temu) 17 paź 2006
Data usunięcia 24 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. NIEPODLEGŁOŚCI, 723, SOPOT, 81-853, SOPOT, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5851427540
data rejestracji 20 paź 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 sty 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHBARTOSZ JACEK PIOTRUSIEWICZ
Wspólnik
2006-10-17
2007-03-27
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
LABARO GRUPO IMMOBILARIO S.A. SPÓŁKA PRAWA HISZPAŃSKIEGO
Wspólnik
2007-03-27
2009-12-08
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
ALBERTO PEDRAZA JORDE
Wspólnik
2007-10-04
2015-05-18
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
1962-09-16
FORTALIA INVESTMENT GROUP S.L.U.
Wspólnik
2009-12-08
2020-06-24
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
RAFAEL ROMAN
Członek Organu Nadzoru
2006-10-17
2007-06-29
ALBERTO PEDRAZA JORDE
Członek Organu Nadzoru
2006-10-17
2007-06-29
1962-09-16
LUIS SANCHEZ
Członek Organu Nadzoru
2006-10-17
2007-06-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
RAFAEL ROMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-29
2008-10-22
BARTOSZ JACEK PIOTRUSIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2006-10-17
2009-04-28
LUIS SANCHEZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-29
2011-03-17
ALBERTO PEDRAZA JORDE
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-04-28
2015-05-18
1962-09-16
DAVID CABALLERO VIDAL
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-17
2020-06-24
2006-10-17
2007-06-29
JANA JERZEGO HAFFNERA, 12, SOPOT, 81-717, SOPOT, POLSKA
2007-06-29
2009-04-28
STĄGIEWNA, 12, GDAŃSK, 80-750, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie