KRS 0000265924
NIP5372431644
REGON06018127100000
Nazwa"POL-OIL-CORPORATION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOL-OIL-CORPORATION
Data rejestracji 13 paź 2006 (18 lat temu) 13 paź 2006
Data usunięcia 29 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STANISŁAWOWO, 05-180, POMIECHÓWEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 47060000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5372431644
data rejestracji 18 paź 2006
status Czynny
12114020620000505953001001
mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA
17113010620000024338200002
BGK Działalność przeniesiona do Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki
Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa POLSKA
28114020620000505953001004
mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA
44113010620000024338200001
BGK Działalność przeniesiona do Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki
Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa POLSKA
55114020620000505953001003
mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA
73102010260000100201952324
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
82114020620000505953001002
mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA
87113010620000024338200003
BGK Działalność przeniesiona do Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki
Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa POLSKA
87109010140000000116457634
SANPL 1 Oddział w Warszawie
ul. Kasprowicza 119A 01-949 Warszawa POLSKA
94109010140000000003033371
SANPL 1 Oddział w Warszawie
ul. Kasprowicza 119A 01-949 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1920Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHJANUSZ FIJAŁKOWSKI
Beneficjent
STEFANIA LIDIA JAŁOWIECKA
zgłaszający - członek zarządu
STEFANIA FIJAŁKOWSKA
Wspólnik
2006-10-13
2006-10-26
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000 ZŁOTYCH
JANUSZ FIJAŁKOWSKI
Wspólnik
2006-10-13
2006-10-26
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2006-10-13
2018-12-18
94.010 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47005000 ZŁ
01201029400000
JANUSZ FIJAŁKOWSKI
Wspólnik
2018-12-18
2021-01-29
94.120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.060.000,00 ZŁOTYCH
JANUSZ FIJAŁKOWSKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ PROKURENT SAMODZIELNIE.
JANUSZ FIJAŁKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-10-13
2012-09-21
STANISŁAW MAREK MILCARZ
PREZES ZARZĄDU
2012-09-21
2013-06-13
JANUSZ FIJAŁKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-06-13
2016-12-28
STEFANIA LIDIA JAŁOWIECKA
PREZES ZARZĄDU
2016-12-28
2021-01-29
2006-10-13
2006-10-26
AL. J. PAWŁA II, 11, BIAŁA PODLASKA, 21-500, BIAŁA PODLASKA, POLSKA
2006-10-26
2009-02-04
PIEŃKÓW, 05-152, CZOSNÓW, POLSKA
2009-02-04
2009-02-24
STANISŁAWOWO, 05-180, STANISŁAWOWO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie