KRS 0000265895
NIP8971719703
REGON02036111300000
Nazwa"GLOBAL HR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGLOBAL HR
Data rejestracji 13 paź 2006 (18 lat temu) 13 paź 2006
Data usunięcia 15 mar 2018 15 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRUPNICZA, 13, WROCŁAW, 50-075, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIAANTONINA GRABOVETSKA
Wspólnik
2006-10-13
2018-03-15
250 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
MARCIN MAREK DUBAJ
Wspólnik
2006-10-13
2018-03-15
250 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
ŁUKASZ BOLESŁAW STRYJSKI
Wspólnik
2006-10-13
2018-03-15
500 (PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
WOJCIECH ALEKSANDER JANKOWSKI
Wspólnik
2006-10-13
2007-05-17
250 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKAŁDA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARCIN MAREK DUBAJ
PREZES ZARZĄDU
2006-10-13
2009-12-18
ŁUKASZ STRYJSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-13
2009-12-18
WOJCIECH ALEKSANDER JANKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-13
2007-05-17
ALIAKSANDR LASHAITS
PREZES ZARZĄDU
2009-12-18
2018-03-15
2006-10-13
2018-03-15
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-10-13
2018-03-15
"GLOBAL HR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-10-13
2018-03-15
KRUPNICZA, 13, WROCŁAW, 50-075, WROCŁAW, POLSKA
2006-10-13
2018-03-15
22 - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
2006-10-13
2018-03-15
51 - HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI
2006-10-13
2018-03-15
52 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI
2006-10-13
2018-03-15
652 - POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE
2006-10-13
2018-03-15
70 - OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI
2006-10-13
2018-03-15
72 - INFORMATYKA
2006-10-13
2018-03-15
74 - DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZA POZOSTAŁA
2006-10-13
2018-03-15
804 - KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie