KRS 0000265619
NIP6961804300
REGON30041989900000
NazwaDELSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDELSON
Data rejestracji 09 paź 2006 (18 lat temu) 09 paź 2006
Data usunięcia 03 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POZNAŃSKA, 200, GOSTYŃ, 63-800, GOSTYŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6961804300
data rejestracji 01 lis 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 cze 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5320Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICHRYSZARD JANKOWSKI
Beneficjent
MARTA ANNA WOJCIECHOWSKA-WALCZAK
reprezentant
SZYMON JANKOWSKI
Beneficjent
DAMIAN GLINKOWSKI
Wspólnik
2006-10-09
2010-10-14
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000,00 ZŁ
RYSZARD JANKOWSKI
Wspólnik
2006-10-09
2020-09-03
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.500,00 ZŁ
SZYMON PIOTR JANKOWSKI
Wspólnik
2006-10-09
2020-09-03
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ
HUBERT GLINKOWSKI
Wspólnik
2006-10-09
2010-10-14
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF GLINKOWSKI
Wspólnik
2006-10-09
2010-10-14
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000,00 ZŁ
MIKOŁAJ JANKOWSKI
Wspólnik
2010-10-14
2015-12-08
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
MARTA ANNA WOJCIECHOWSKA-WALCZAK
Likwidator
2019-09-27
2020-09-03
MARTA ANNA WOJCIECHOWSKA
Prokurent
2010-10-14
2020-09-03
PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
RYSZARD JANKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
SZYMON JANKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ LUB PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: - PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, - PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
RYSZARD JANKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-10-09
2019-09-27
HENRYK JAN GLINKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-09
2010-10-14
MIKOŁAJ JANKOWSKI
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2010-10-14
2015-12-08
SZYMON PIOTR JANKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-04-25
2019-09-27
2006-10-09
2019-09-27
DELSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie