KRS 0000265600
NIP5222830986
REGON14073096800000
Nazwa"KONTA INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKONTA INVEST
Data rejestracji 11 paź 2006 (18 lat temu) 11 paź 2006
Data usunięcia 11 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MŁYŃSKA, 3, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5222830986
data rejestracji 22 lis 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 22 paź 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3212Z PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH #3213Z PRODUKCJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII I WYROBÓW PODOBNYCH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4777Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHVLADIMIR KHYGUER
Wspólnik
2006-10-11
2013-02-25
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60 000 ZŁ
YULIYA KHYGUER
Wspólnik
2008-09-23
2013-02-25
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40 000 ZŁ
PATRYK MIROSŁAW WOJTUŃ
Wspólnik
2013-02-25
2014-05-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH
IZABELA JUSTYNA SKÓRA
Wspólnik
2014-05-23
2021-01-11
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH
MICHAŁ LESŁAW KANIA
Prokurent
2016-03-07
2018-01-29
PROKURA SAMOISTNA JEDNOOSOBOWA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
VLADIMIR KHYGUER
PREZES ZARZĄDU
2006-10-11
2013-02-25
YULIYA KHYGUER
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-11-13
2013-02-25
PATRYK MIROSŁAW WOJTUŃ
PREZES ZARZĄDU
2013-02-25
2014-05-23
IZABELA JUSTYNA SKÓRA
PREZES ZARZĄDU
2014-05-23
2020-06-18
2006-10-11
2013-02-25
RYŻOWA, 74A, WARSZAWA, 02-495, WARSZAWA, POLSKA
2013-02-25
2016-03-07
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 214, WARSZAWA, 02-486, WARSZAWA, POLSKA
2016-03-07
2018-02-08
UL. MŁYŃSKA, 3, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
TW1480020000147
2022-02-01
2022-03-16
150.17 PLN
TW1480020000147
ZUS z siedzibą w Warszawie, Oddział w Zabrzu
TW4480019012930
2022-02-01
2022-03-16
6766.63 PLN
TW4480019012930
ZUS z siedzibą w Warszawie, Oddział w Zabrzu
TW4480019012929
2022-02-01
2022-03-16
9585.63 PLN
TW4480019012929
ZUS z siedzibą w Warszawie, Oddział w Zabrzu
TW4480019012932
2022-02-01
2022-03-16
2149.98 PLN
TW4480019012932
ZUS z siedzibą w Warszawie, Oddział w Zabrzu
TW4480019012933
2022-02-01
2022-03-16
753.39 PLN
TW4480019012933
ZUS z siedzibą w Warszawie, Oddział w Zabrzu
TW4480019012931
2022-02-01
2022-03-16
2361.64 PLN
TW4480019012931
ZUS z siedzibą w Warszawie, Oddział w Zabrzu
TW4480019012934
2022-02-01
2022-03-16
376.37 PLN
TW4480019012934
ZUS z siedzibą w Warszawie, Oddział w Zabrzu
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie