KRS 0000265439
NIP6340028851
REGON27182531900000
Nazwa"MENSA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMENSA
Data rejestracji 19 paź 2006 (18 lat temu) 19 paź 2006
Data usunięcia 19 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 110000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#5551Z STOŁÓWKI #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5540Z BARY #5530A RESTAURACJE #5227B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5263 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #5139Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. #1589Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #9234Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA #9232Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCHSTANISŁAW PIOTR CHUMIŃSKI
Wspólnik
2006-10-19
2013-09-10
55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 55.000ZŁ
ZBIGNIEW MISUNO
Wspólnik
2013-09-10
2019-02-19
110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 110.000,00 ZŁ
MAGDALENA MARIA DOLIPSKA
Wspólnik
2006-10-19
2013-09-10
55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 55.000ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZADU, NATOMIAST W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE,ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
STANISŁAW PIOTR CHUMIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-10-19
2013-09-10
MAGDALENA MARIA DOLIPSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-10-19
2013-09-10
JACEK KAZIMIERZ KOSTKA
PREZES ZARZĄDU
2013-09-10
2014-02-26
2006-10-19
2013-09-10
REYMONTA, 18, KATOWICE, 40-029, KATOWICE, POLSKA
2013-09-10
2017-12-19
PIEKARNICZA, 22, GDAŃSK, 80-126, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie