KRS 0000265385
REGON02034875600000
Nazwa"DZZP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDZZP
Data rejestracji 05 paź 2006 (18 lat temu) 05 paź 2006
Data usunięcia 05 lip 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres -, -, BOLESŁAWIEC, -, -, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #5010 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5144 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #5153 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5154 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5155 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5156 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #5157 SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #526 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #72 INFORMATYKA #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW #742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #743 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #744 REKLAMA #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #518 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #519 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWAADAM HENRYK CHRZEŚCIJAŃSKI
Wspólnik
2006-10-05
2012-06-11
800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH)
BARBARA KRYSTYNA CHRZEŚCIJAŃSKA
Wspólnik
2006-10-05
2012-06-11
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
PHUC DINH LUU
Wspólnik
2012-06-11
2022-07-05
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH).
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAZNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
ADAM HENRYK CHRZEŚCIJAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-10-05
2012-06-11
BARBARA KRYSTYNA CHRZEŚCIJAŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-10-05
2012-06-11
2006-10-05
2012-11-12
TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 15, BOLESŁAWIEC, 59-700, BOLESŁAWIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie