KRS 0000265279
NIP8842602844
REGON02038388200000
NazwaDACCO D. JAWORSKI A.JAWORSKA SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaDACCO D. JAWORSKI A.JAWORSKA
Data rejestracji 03 paź 2006 (18 lat temu) 03 paź 2006
Data usunięcia 01 mar 2023 01 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. KLICZKOWSKA, 27, ŚWIDNICA, 58-100, ŚWIDNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8842602844
data rejestracji 15 paź 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 mar 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4764Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓWDARIUSZ JACEK LASIOWSKI
Beneficjent
DARIUSZ JACEK LASIOWSKI
reprezentant
DARIUSZ JACEK JAWORSKI
Wspólnik
2006-10-03
2023-03-01
ROBERT SZABELSKI
Wspólnik
2006-10-03
2019-01-17
WOJCIECH ANDRZEJ BASIUK
Wspólnik
2006-10-03
2007-12-28
ALICJA JAWORSKA
Wspólnik
2019-01-17
2023-03-01
KRYSTYNA ELŻBIETA ORFIN
Prokurent
2006-10-03
2019-05-23
PROKURA SAMOISTNA, PROKURENT MOŻE DOKONYWAĆ SAMODZIELNIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI DO KWOTY 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY)ZŁOTYCH
DARIUSZ JACEK LASIOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
95% OGÓŁU PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI MA KAŻDY WSPÓLNIK, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI DO KWOTY: 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK, DO CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ: 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGANA JEST ZGODA WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW.
DARIUSZ JACEK JAWORSKI
Członek Organu Reprezentacji
2006-10-03
2023-03-01
ROBERT SZABELSKI
Członek Organu Reprezentacji
2006-10-03
2019-05-23
WOJCIECH ANDRZEJ BASIUK
Członek Organu Reprezentacji
2006-10-03
2009-02-13
ALICJA JAWORSKA
Członek Organu Reprezentacji
2019-05-23
2023-03-01
2006-10-03
2007-12-28
SALLER POLSKA SPÓŁKA JAWNA W. BASIUK, D. JAWORSKI, R. SZABELSKI
2007-12-28
2019-01-17
DACCO D. JAWORSKI R. SZABELSKI SPÓŁKA JAWNA
2006-10-03
2009-02-13
RZEŹNICZA, 2, ŚWIDNICA, 58-100, ŚWIDNICA, POLSKA
2009-02-13
2018-10-08
RZEŹNICZA, 7, ŚWIDNICA, 58-100, ŚWIDNICA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie