KRS 0000265257
NIP5730236456
REGON15091102400000
Nazwa"TARPOL CORPORATION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTARPOL CORPORATION
Data rejestracji 09 paź 2006 (18 lat temu) 09 paź 2006
Data usunięcia 22 mar 2017 22 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BEŁCHATOWSKA, 31/33, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWANNA IRENA GŁOWACZEWSKA PEŁKA
Wspólnik
2006-10-09
2017-03-22
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 ZŁ
KRYSTYNA MARIA HABEL
Wspólnik
2006-10-09
2007-09-26
260 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000 ZŁ
STANISŁAW TOKARZ
Wspólnik
2006-10-09
2007-09-26
260 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000 ZŁ
MARIAN KOWALCZUK
Wspólnik
2006-10-09
2007-09-26
260 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000 ZŁ
EDWARD STANISŁAW PEŁKA
Wspólnik
2006-10-09
2017-03-22
1400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.000 ZŁ
ANNA IRENA GŁOWACZEWSKA PEŁKA
Prokurent
2008-07-15
2016-07-12
SAMOISTNA
EDWARD STANISŁAW PEŁKA
Likwidator
2016-07-12
2017-03-22
ANNA IRENA GŁOWACZEWSKA PEŁKA
Członek Organu Nadzoru
2006-10-09
2008-07-15
KRYSTYNA MARIA HABEL
Członek Organu Nadzoru
2006-10-09
2007-09-26
KATARZYNA PEŁKA
Członek Organu Nadzoru
2006-10-09
2008-07-15
BARBARA PEŁKA
Członek Organu Nadzoru
2007-09-26
2008-07-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO BEZ OGRANICZEŃ ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
EDWARD STANISŁAW PEŁKA
PREZES ZARZĄDU
2006-10-09
2016-07-12
2006-10-09
2016-07-12
"TARPOL CORPORATION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-10-09
2015-03-31
PUŁASKIEGO, 25, CZĘSTOCHOWA, 42-217, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie