KRS 0000264964
NIP7272687693
REGON10025857000000
NazwaFUNDACJA BOUDEWIJNA BRANDSA
Krótka nazwaBOUDEWIJNA BRANDSA
Data rejestracji 02 paź 2006 (18 lat temu) 02 paź 2006
Data usunięcia 31 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres ORZESZKOWEJ, 7, ŁÓDŹ, 91 - 473, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4761Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4763Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #8552Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ #9001Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH #9002Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI #9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #9101B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNAARTUR ZBIGNIEW URBAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-09-30
2021-05-31
JERZY STANISŁAW OLSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-10-02
2009-09-30
ZBIGNIEW PIOTR KABACIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-10-02
2021-05-31
WOJCIECH GUTSCHE
Członek Organu Nadzoru
2009-03-11
2021-05-31
JANUSZ MAJCHROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2009-03-11
2021-05-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA ZARZĄDU UPRAWNIENI SĄ SAMODZIELNIE PREZES LUB WICEPREZES ZARZĄDU. CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ ZARZĄD ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM.
PAWEŁ OLSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-10-02
2021-05-31
ARTUR ZBIGNIEW URBAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-02
2009-09-30
JERZY STANISŁAW OLSZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-09-30
2021-05-31
2006-10-02
2013-04-19
ARMII KRAJOWEJ, 54, ŁÓDŹ, 94-046, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie