KRS 0000264933
NIP5512474732
REGON12033415900000
NazwaALUSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaALUSTAL
Data rejestracji 28 wrz 2006 (18 lat temu) 28 wrz 2006
Data usunięcia 02 mar 2018 02 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WADOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1070000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5152Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #2753Z ODLEWNICTWO METALI LEKKICH #2754B ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, Z WYJĄTKIEM ODLEWNICTWA MIEDZI I STOPÓW MIEDZI #2710Z PRODUKCJA ŻELIWA I STALI ORAZ STOPÓW ŻELAZA #3710Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #5114Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7440Z REKLAMA #2742Z PRODUKCJA ALUMINIUM #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #9002Z GOSPODAROWANIE ODPADAMIWITOLD ROBERT GAWĘDA
Wspólnik
2006-09-28
2013-04-10
10700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 535000 ZŁ.
JURRIAAN HOVIS
Wspólnik
2006-09-28
2018-03-02
10700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 535000 ZŁ.
MAURYCY BOGDAN CICHOWSKI
Wspólnik
2013-04-10
2018-03-02
10700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 535 000 ZŁ
BARTŁOMIEJ BABIJ
Kurator
2015-05-18
2016-09-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA POWOŁANEGO JEDNOMYŚLNIE PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
WITOLD ROBERT GAWĘDA
PREZES
2006-09-28
2012-09-20
MAURYCY BOGDAN CICHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-09-20
2014-06-06
DRAGAN FILIPOVIĆ
PREZES ZARZĄDU
2015-10-15
2018-03-02
2006-09-28
2013-02-13
KRÓTKA, 1, WADOWICE, 34-100, WADOWICE, POLSKA
2013-02-13
2017-01-03
WENECJA, 5, WADOWICE, 34-100, WADOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie