KRS 0000264121
NIP7422133678
REGON28015717300000
NazwaDEMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDEMAX
Data rejestracji 17 paź 2006 (18 lat temu) 17 paź 2006
Data usunięcia 02 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO, 26, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1217400,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURYLUC JOZEF POELMANS
Wspólnik
2006-10-17
2015-08-11
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁ
JOHAN JOZEF POELMANS
Wspólnik
2006-10-17
2015-08-11
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁ
ALAIN FERDINAND BOGAERTS
Wspólnik
2006-10-17
2015-08-11
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁ
ZDZISŁAW KOSSAKOWSKI
Wspólnik
2006-10-17
2015-08-11
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁ
ANL MANAGMENT SERVICES B.V.B.A
Wspólnik
2015-08-11
2018-02-02
24.276 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.213.800,00 ZŁ
ALAIN FERDINAND BOGAERTS
Likwidator
2017-06-12
2018-02-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE
LUC JOZEF POELMANS
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-10-14
2017-06-12
ALAIN FERDINAND BOGAERTS
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-10-14
2017-06-12
DARIUSZ ANTONI ŻYŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-10-17
2008-10-14
ZDZISŁAW KOSSAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-10-14
2017-06-12
JOHAN JOZEF POELMANS
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-10-14
2017-06-12
2006-10-17
2011-06-07
"INVEST WARMIA-MAZURY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-06-07
2017-06-12
"DEMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
2006-10-17
2008-10-14
39, MŁYNOWO, 11-700, MRĄGOWO, POLSKA
2008-10-14
2011-06-07
WILEŃSKA, 31, MARĄGOWO, 11-700, MRĄGOWO, POLSKA
2011-06-07
2014-01-10
SOWIA, 6, TARNOWO PODGÓRNE, 62-080, TARNOWO PODGÓRNE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie