KRS 0000263982
Nazwa"KOM-WENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKOM-WENT
Data rejestracji 15 wrz 2006 (18 lat temu) 15 wrz 2006
Data usunięcia 05 sie 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KARMELKOWA, 65 A, WROCŁAW, 52-319, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2661Z PRODUKCJA BETONOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH #4525E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #1020B PRODUKCJA BRYKIETÓW Z WĘGLA BRUNATNEGO #1020A PRODUKCJA WĘGLA BRUNATNEGO #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMIANTONI DĄBROWSKI
Wspólnik
2006-09-15
2010-08-05
90 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000,00 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
RYSZARD MANIA
Wspólnik
2006-09-15
2010-08-05
80 (OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000,00 (OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
KRZYSZTOF WIERTELAK
Wspólnik
2006-09-15
2010-08-05
30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH
KRZYSZTOF ZBIGNIEW WIERTELAK
Likwidator
2008-12-09
2010-08-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
ANTONI DĄBROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-09-15
2008-12-09
RYSZARD MANIA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2006-09-15
2008-12-09
KRZYSZTOF WIERTELAK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2006-09-15
2008-12-09
2006-09-15
2008-12-09
"KOM-WENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie