KRS 0000263696
REGON36871087700000
Nazwa"VITAL BASE A.S. ODDZIAŁ W POLSCE"
Krótka nazwaVITAL BASE A.S. ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaVITAL BASE A.S. AKSJESELSKAP AKSJESELSKAP
Data rejestracji 27 wrz 2006 (18 lat temu) 27 wrz 2006
Data usunięcia 18 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres ŁĘCZYCKA, 15, OZORKÓW, 95-035, OZORKÓW, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego MYRAVEGEN, 2, HAREID, 6060, HAREID, NORWEGIA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#1740A PRODUKCJA GOTOWYCH ARTYKUŁÓW WŁÓKIENNICZYCH, OPRÓCZ ODZIEŻY, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #2513Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH #3310A PRODUKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I CHIRURGICZNEGO ORAZ PRZYRZĄDÓW ORTOPEDYCZNYCH, MEBLI MEDYCZNYCH, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3310B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO, W TYM CHIRURGICZNEGO #3320B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH #3543Z PRODUKCJA WÓZKÓW INWALIDZKICHA, DRZWI I ZDERZAKÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCHBACH MECHANICZNYCHLNEGO PRZEZNACZENIATWAE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #3615Z PRODUKCJA MATERACÓWA W ZAKRESIE WYKAŃCZANIA MEBLICI USŁUGOWEJIE SKLASYFIKOWANAH MECHANICZNYCHLNEGO PRZEZNACZENIATWAE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5146Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5232Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #744 REKLAMA #7413 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANASŁAWOMIR NOWAKOWSKI
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2006-09-27
2019-02-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU RAZEM.
HELGE ROGNE
PREZES ZARZĄDU
2006-09-27
2019-02-18
TERJE KLAUSETH
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-09-27
2019-02-18
JOHN RUNE FURNES
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-09-27
2019-02-18
RUNE BORJESSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-09-27
2019-02-18
THOMAS BJASTAD
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-09-27
2019-02-18
2006-09-27
2017-12-08
VITAL BASE A.S.
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie